TIBESTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Maestranza Aerea, 9
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TIBESTI SL
CIF B41470311
Capital Social 686173.56 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TIBESTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIBESTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBOREO SL | Administrador Unico | 23/08/2013 | 30/11/2018 |
ARBOREO SL | Administrador Unico | 30/11/2018 | |
Molina Alvarez Maria | Apoderado | 04/01/2012 | 30/11/2018 |
Molina Orta Rodrigo | Administrador Unico | 03/08/2010 | 23/08/2013 |
Gil Arevalo Juan Norberto | Administrador Unico | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE TIBESTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 78, S 8, H SE 2540, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 78, S 8, H SE 2540, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 78, S 8, H SE 2540, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 78, S 8, H SE 2540, I/A 11 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
- La Sociedad "Tibesti,S.L.", aumentó su capital en la suma de 810.400 euros y no en la de 589.200 euros, como por error se consignó en el envio 107 del año 2011, quedando cifrado el capital en la suma total de "907.373,56 euros".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 77, S 8, H SE 2540, I/A 10 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 77, S 8, H SE 2540, I/A 9 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 77, S 8, H SE 2540, I/A 9 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 167, S 8, H SE 2540, I/A 8 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 166, S 8, H SE 2540, I/A 7 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-41
Capital Anterior: | 96.973,56 | Euros |
Aumento de capital: | 589.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 686.173,56 | Euros |
Porcentaje: | 607,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 166, S 8, H SE 2540, I/A 7 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-41