TIA LOLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arco del Pilar, 8
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social TIA LOLES SL
CIF B09251422
Capital Social 799149.7 Euros
Actividad Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TIA LOLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIA LOLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Fuente Maria Dolores | Liquidador Unico | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
Blanco Fuente Maria Dolores | Administrador Solidario | 09/04/2019 | 10/03/2023 |
Rodriguez Blanco Francisco Antonio | Apoderado | 22/11/2017 | 10/03/2023 |
Rodriguez Blanco Francisco Antonio | Apoderado | 18/08/2010 | 10/03/2023 |
Rodriguez Morrondo Francisco | Administrador Solidario | 09/04/2019 | 10/03/2023 |
ACTOS BORME DE TIA LOLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 180, S 8, H BU 1105, I/A 10 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 180, S 8, H BU 1105, I/A 10 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 180, S 8, H BU 1105, I/A 10 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 180, S 8, H BU 1105, I/A 10 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 180, S 8, H BU 1105, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 179, S 8, H BU 1105, I/A 8 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-09
Capital Anterior: | 299.237,90 | Euros |
Aumento de capital: | 499.911,80 | Euros |
Capital Actual: | 799.149,70 | Euros |
Porcentaje: | 167,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 179, S 8, H BU 1105, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-09
Capital Anterior: | 174.290,00 | Euros |
Aumento de capital: | 124.947,90 | Euros |
Capital Actual: | 299.237,90 | Euros |
Porcentaje: | 71,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242, L 33, F 104, S 8, H BU 1105, I/A 6 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
Capital Anterior: | 24.040,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 174.290,00 | Euros |
Porcentaje: | 625,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242, L 33, F 104, S 8, H BU 1105, I/A 5 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-09