THREE A LUXURY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Riera, 1
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social THREE A LUXURY SL
CIF B16583452
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/06/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THREE A LUXURY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THREE A LUXURY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arenas Montiel Anabel | Administrador Unico | 26/03/2019 | 07/06/2024 |
Arenas Montiel Anabel | Liquidador | 07/06/2024 | 07/06/2024 |
Arenas Montiel Anabel | Socio Unico | 26/03/2019 | 07/06/2024 |
Arenas Montiel Anabel | Administrador Solidario | 27/06/2018 | 26/03/2019 |
Soboleva Yana | Administrador Solidario | 27/06/2018 | 26/03/2019 |
ACTOS BORME DE THREE A LUXURY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84517, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84517, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84517, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84517, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84517, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
- C/ GENERAL RIERA 1 4º D (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 109, S 8, H PM 84517, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 108, S 8, H PM 84517, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 108, S 8, H PM 84517, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 108, S 8, H PM 84517, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 108, S 8, H PM 84517, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-07