THOMSON TELECOM ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social THOMSON TELECOM ESPAÑA SA
CIF A29365244
Capital Social 2843871.9 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Página Web www.thomson.net
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE THOMSON TELECOM ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THOMSON TELECOM ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragon Romero Almudena | Apoderado | 16/02/2011 | |
Belda De Mergelina Rocio | Secretario | 16/02/2011 | |
Casero Egido Inmaculada | Consejero | 16/02/2011 | |
Casero Egido Inmaculada | Apoderado | 16/02/2011 | |
Garcia Castellano Garcia Carlos Jose | Apoderado | 16/02/2011 | |
Jaillard Frederic | Consejero | 16/02/2011 | |
Laplanche Georges Marie Jacques Maurice | Presidente | 20/04/2010 | 16/02/2011 |
Laplanche Georges Marie Jacques Maurice | Consejero | 20/04/2010 | 16/02/2011 |
Martinez Iglesias Francisco | Vicesecret. | 16/02/2011 | |
Rey Muriel Luis | Apoderado | 16/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE THOMSON TELECOM ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 69, S 8, H MA 3647, I/A 80 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 69, S 8, H MA 3647, I/A 80 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 69, S 8, H MA 3647, I/A 80 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-29
Presidente
Secretario
Socio único
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 69, S 8, H MA 3647, I/A 80 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-84-29
Capital Anterior: | 7.332.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.488.328,10 | Euros |
Capital Actual: | 2.843.871,90 | Euros |
Porcentaje: | 61,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 68, S 8, H MA 3647, I/A 79 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 68, S 8, H MA 3647, I/A 78 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633, L 546, F 68, S 8, H MA 3647, I/A 78 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-41-29