THIRDWAY AFRICA CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 54
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THIRDWAY AFRICA CAPITAL SL
CIF B87151411
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 22/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Thirdway Africa Capital Ltd
VINCULACIONES DE THIRDWAY AFRICA CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THIRDWAY AFRICA CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Neves- Correia Goncalo-nuno | Administrador Unico | 24/02/2017 | 30/01/2019 |
Sarandeses Perez De Villaamil Rafael-fernando | Liquidador | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
Sarandeses Perez De Villaamil Rafael-fernando | Apoderado | 09/02/2015 | 30/01/2019 |
Thirdway Africa Capital Ltd | Socio Unico | 09/02/2015 | 30/01/2019 |
Sarandeses Perez-villaamil Marta-sonsoles | Administrador Unico | 09/02/2015 | 24/02/2017 |
ACTOS BORME DE THIRDWAY AFRICA CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
- C/ MARIA DE MOLINA 54 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 126, S 8, H M 596265, I/A 3 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 125, S 8, H M 596265, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33133 , F 120, S 8, H M 596265, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28