THEONE ARCHITECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 15
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THEONE ARCHITECTS SL
CIF B85800142
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 13/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE THEONE ARCHITECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THEONE ARCHITECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Del Castillo Francisco | Administrador Solidario | 27/09/2012 | 20/04/2022 |
Lasa Georgas Peter Esteban | Administrador Solidario | 27/09/2012 | 20/04/2022 |
Lasa Georgas Peter Esteban | Liquidador | 20/04/2022 | 20/04/2022 |
Villasante De La Puente Francisco Javier | Administrador Solidario | 27/09/2012 | 20/04/2022 |
Lasa Georgas Peter Esteban | Administrador Unico | 27/01/2010 | 27/09/2012 |
ACTOS BORME DE THEONE ARCHITECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 3 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 3 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 3 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 3 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 145, S 8, H M 492307, I/A 2 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 144, S 8, H M 492307, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Dirección:AVDA DE BRUSELAS 15 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:13/01/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO. LA COMPRAVENTA Y EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES . . .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27323 , F 144, S 8, H M 492307, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28