THE SINGULAR KITCHEN PRINCESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Arco de Ladrillo, 34
Código Postal 47007
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THE SINGULAR KITCHEN PRINCESA SL
CIF B47646740
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THE SINGULAR KITCHEN PRINCESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE SINGULAR KITCHEN PRINCESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Olmo Bravo Antonio | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
Del Olmo Bravo Antonio | Administrador Unico | 08/06/2009 | 24/12/2014 |
Garrote Alejo Jose Maria | Apoderado | 08/06/2009 | 24/12/2014 |
Gaton Gonzalez-anleo David | Apoderado | 05/11/2010 | 24/12/2014 |
ACTOS BORME DE THE SINGULAR KITCHEN PRINCESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 5 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-47
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-47
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 19, S 8, H VA 22324, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 18, S 8, H VA 22324, I/A 3 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 18, S 8, H VA 22324, I/A 2 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-47