THE MARKETING STORE WORLWIDE LIMITED - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social THE MARKETING STORE WORLWIDE LIMITED
Actividad Agencias de publicidad
VINCULACIONES DE THE MARKETING STORE WORLWIDE LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE MARKETING STORE WORLWIDE LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Luis Manuel | Apoderado | 03/08/2010 | 03/08/2010 |
Moore Gary | R.L.C.Perma. | 11/01/2010 | 03/08/2010 |
Moore Gary | Apoderado | 11/01/2010 | 03/08/2010 |
Da Rocha Jacinto Jose | Director General | 11/01/2010 |
ACTOS BORME DE THE MARKETING STORE WORLWIDE LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24851 , F 65, S 8, H M 447365, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24851 , F 65, S 8, H M 447365, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24851 , F 65, S 8, H M 447365, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24851 , F 62, S 8, H M 447365, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24851 , F 62, S 8, H M 447365, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-229-28