THE LITTLE SHOES COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LEONARDO DA VINCI 14 - ESQUINA CALLE JUAN NEGRI
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social THE LITTLE SHOES COMPANY SL
CIF B54887823
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Fabricación de calzado
Fecha de Constitución 08/10/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THE LITTLE SHOES COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE LITTLE SHOES COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mañas Diaz Pedro Joaquin | Administrador Unico | 03/08/2018 | 28/12/2020 |
Garcia Aracil Teresa | Administrador Mancomunado | 29/06/2018 | 03/08/2018 |
Mañas Diaz Pedro Joaquin | Administrador Mancomunado | 29/06/2018 | 03/08/2018 |
Mañas Diaz Pedro Joaquin | Administrador Unico | 13/10/2015 | 29/06/2018 |
ACTOS BORME DE THE LITTLE SHOES COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 80, S 8, H A 146835, I/A 4 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:THE LITTLE SHOES COMPANY SL
Nif:B54887823
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:13/10/2020
Número Procedimiento Concursal:712/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3891
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-146835
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 80, S 8, H A 146835, I/A 4 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:THE LITTLE SHOES COMPANY SL
Nif:B54887823
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:13/10/2020
Número Procedimiento Concursal:712/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3891
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-146835
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 80, S 8, H A 146835, I/A 4 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 80, S 8, H A 146835, I/A 4 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 3 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-03
- C/ LEONARDO DA VINCI 14 - ESQUINA CALLE JUAN NEGRI (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-03
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3891 , F 79, S 8, H A 146835, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-03