THE BEST ENERGY SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social THE BEST ENERGY SL
CIF B84546183
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/12/2005
Propietario GROSMAN GESTION SL
VINCULACIONES DE THE BEST ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THE BEST ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amann Murga Fabio | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
Amann Murga Pablo | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
De Pablo Olaiz Juan Carlos | Apoderado Solidario | 25/02/2009 | 13/12/2021 |
Ekker Gysbreght Willem Hero | Apoderado Solidario | 25/02/2009 | 13/12/2021 |
GROSMAN GESTION SL | Socio Unico | 14/02/2019 | 13/12/2021 |
Instalacion Fotovoltaica Los Palancares Agrupacion | Apoderado Solidario | 25/02/2009 | 13/12/2021 |
Soroa Eguiraun Emilio | Apoderado Solidario | 25/02/2009 | 13/12/2021 |
Zaballa Gomez Miguel | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
Zaballa Gomez Miguel | Liquidador | 13/12/2021 | 13/12/2021 |
ACTOS BORME DE THE BEST ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 209, S 8, H M 395856, I/A 8 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 209, S 8, H M 395856, I/A 8 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 209, S 8, H M 395856, I/A 8 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 209, S 8, H M 395856, I/A 8 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 209, S 8, H M 395856, I/A 7 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE INCORPORA UN NUEVO ARTICULO 5-BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO AL EMBARGO Y PRENDA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 208, S 8, H M 395856, I/A 6 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22181 , F 208, S 8, H M 395856, I/A 6 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28