THANK YOU SHOPS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Melchor Fernandez Almagro, 46
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THANK YOU SHOPS SL
CIF B85871259
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 09/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE THANK YOU SHOPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THANK YOU SHOPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubi Saez Gonzalo | Liquidador | 05/04/2017 | 05/04/2017 |
Vergara Dominguez Javier | Administrador Unico | 03/06/2013 | 05/04/2017 |
Maria Martin Antonio | Administrador Unico | 20/04/2010 | 03/06/2013 |
ACTOS BORME DE THANK YOU SHOPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 4 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 4 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 4 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 4 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
- C/ MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO 46 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 97, S 8, H M 498401, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 95, S 8, H M 498401, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Dirección:C/ REAL, NUMERO 36, 2º D (COLLADO VILLALBA)
Comienzo de operaciones:09/04/10
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:DISTRIBUCION, COMPRAVENTA Y ALQUILER DE MATERIAL DEPORTIVO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27658 , F 95, S 8, H M 498401, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28