THALES CENTRO TECNOLOGICO SL - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social THALES CENTRO TECNOLOGICO SL
CIF B50547686
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario VINCI ENERGIES ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE THALES CENTRO TECNOLOGICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THALES CENTRO TECNOLOGICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clech Laurent | Apoderado | 04/05/2010 | 29/04/2011 |
VINCI ENERGIES ESPAÑA SA | Liquidador | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
VINCI ENERGIES ESPAÑA SA | Socio Unico | 06/07/2009 | 29/04/2011 |
VINCI ENERGIES ESPAÑA SA | Administrador Unico | 04/05/2010 | 29/04/2011 |
Chatin Thierry Yves Marie | Consejero | 06/07/2009 | 04/05/2010 |
Clech Laurent | Presidente | 06/07/2009 | 04/05/2010 |
Clech Laurent | Consejero | 06/07/2009 | 04/05/2010 |
Diago Collantes Joaquin | Secretario No Consejero | 06/07/2009 | 04/05/2010 |
Marzo Andia Jesus Alberto | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2009 | 04/05/2010 |
Marzo Andia Jesus Alberto | Consejero | 04/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE THALES CENTRO TECNOLOGICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 12 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-5-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 39, S 8, H Z 10958, I/A 11 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 38, S 8, H Z 10958, I/A 10 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 38, S 8, H Z 10958, I/A 10 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-50
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 38, S 8, H Z 10958, I/A 10 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-50