TF RACING GESTION DEPORTIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 7
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TF RACING GESTION DEPORTIVA SL
CIF B84524453
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Espejo Guardia Enrique
VINCULACIONES DE TF RACING GESTION DEPORTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TF RACING GESTION DEPORTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espejo Guardia Enrique | Administrador Unico | 25/11/2011 | 04/01/2012 |
Espejo Guardia Enrique | Socio Unico | 21/12/2011 | 04/01/2012 |
Espejo Guardia Enrique | Liquidador | 04/01/2012 | 04/01/2012 |
Asenjo Fernandez David | Administrador Solidario | 25/11/2011 | |
Espejo Guardia Enrique | Administrador Solidario | 25/11/2011 |
ACTOS BORME DE TF RACING GESTION DEPORTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 39, S 8, H M 396978, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 39, S 8, H M 396978, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 39, S 8, H M 396978, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 39, S 8, H M 396978, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 39, S 8, H M 396978, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 38, S 8, H M 396978, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 38, S 8, H M 396978, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22240 , F 38, S 8, H M 396978, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-22-28