TEXSHOES COMERCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de las Injurias, 4
Código Postal 03016
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEXSHOES COMERCIO SL
CIF B54966908
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Azeddine Mouazer
VINCULACIONES DE TEXSHOES COMERCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEXSHOES COMERCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azeddine Mouazer | Socio Unico | 10/01/2017 | 05/09/2018 |
Azeddine Mouazer | Administrador Unico | 10/01/2017 | 05/09/2018 |
Azeddine Mouazer | Liquidador | 05/09/2018 | 05/09/2018 |
Guermoud Hamid | Socio Unico | 17/11/2016 | 10/01/2017 |
Guermoud Hamid | Administrador Unico | 17/11/2016 | 10/01/2017 |
ACTOS BORME DE TEXSHOES COMERCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-03
- C/ VIRGEN DE LAS INJURIAS 4 4 D (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 192, S 8, H A 152495, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 191, S 8, H A 152495, I/A 1 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 191, S 8, H A 152495, I/A 1 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-03