TEXSA SA - EXTINGUIDA
Municipio Castellbisbal
Provincia Lleida
Razón Social TEXSA SA
CIF A08120917
Capital Social 5409000.0 Euros
Actividad Refino de petróleo
Página Web www.texsa.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL
VINCULACIONES DE TEXSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEXSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 04/06/2013 | 08/06/2018 |
Auñon Dikeoulakou Aristoteles | Apoderado | 23/05/2013 | 08/06/2018 |
Bernal Vicente Alejandro | Apoderado | 10/05/2011 | 08/06/2018 |
Bernal Vicente Alejandro | Apoderado | 23/05/2013 | 08/06/2018 |
Biosca Carbonell Jose Maria | Apoderado | 09/03/2010 | 08/06/2018 |
BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL | Auditor | 22/07/2014 | 08/06/2018 |
BUSQUET ESTUDI JURIDIC SL | Auditor | 20/05/2015 | 08/06/2018 |
Crous Aguilera Jana | Apoderado | 23/05/2013 | 08/06/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2011 | 08/06/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2010 | 08/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEXSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 200, S 8, H B 35974, I/A 305 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 304/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/04/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 200, S 8, H B 35974, I/A 305 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 200, S 8, H B 35974, I/A 305 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 304/2013, AUTO FIRME DE FECHA 12/05/2015, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 200, S 8, H B 35974, I/A 304 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 199, S 8, H B 35974, I/A 303 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 199, S 8, H B 35974, I/A 302 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 304/2013, AUTO FIRME DE FECHA 23/05/2013, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 199, S 8, H B 35974, I/A 301 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 198, S 8, H B 35974, I/A 300 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 304/2013, AUTO FIRME DE FECHA 02/05/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASEDE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 198, S 8, H B 35974, I/A 300 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42190 , F 198, S 8, H B 35974, I/A 300 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08