TEXPRO INNOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aviacion, 59
Código Postal 41008
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEXPRO INNOVA SL
CIF B91958959
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/09/2011
Nombres Anteriores
- TEXPRO EOLICA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEXPRO INNOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEXPRO INNOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montero Bueno Miguel | Administrador Unico | 15/10/2020 | 17/05/2021 |
Montero Bueno Miguel | Liquidador Unico | 17/05/2021 | 17/05/2021 |
Montero Bueno Miguel | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 15/10/2020 |
Romero Del Pozo Joaquin | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 15/10/2020 |
Montero Bueno Miguel | Administrador Unico | 08/09/2011 | 25/07/2013 |
TEXLA ENERGIAS RENOVABLES SL | Socio Unico | 27/02/2012 | 22/07/2013 |
ACTOS BORME DE TEXPRO INNOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 172, S 8, H SE 90743, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 172, S 8, H SE 90743, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 172, S 8, H SE 90743, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 172, S 8, H SE 90743, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 172, S 8, H SE 90743, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 171, S 8, H SE 90743, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 171, S 8, H SE 90743, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 171, S 8, H SE 90743, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-41
- Diseño, instalación, montaje y mantenimiento de elementos e instalaciones eléctricas, de cualquier tipo y clase, con todos sus accesorios, en todo tipo de edificios y en obra civil, aportando o no los materiales objeto de la instalación o montaje
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 171, S 8, H SE 90743, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 171, S 8, H SE 90743, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-41