TEVACON SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TEVACON SL
CIF B80821036
Actividad Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ojeda Macia Alfredo
VINCULACIONES DE TEVACON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEVACON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantalapiedra Arenas Miguel Angel | Consejero Delegado Solidario | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Cantalapiedra Arenas Miguel Angel | Secretario | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Cantalapiedra Arenas Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Cantalapiedra Arenas Miguel Angel | Consejero | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Donnay Ferro Jaime | Consejero Delegado Solidario | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Donnay Ferro Jaime | Consejero Delegado Mancomunado | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Donnay Ferro Jaime | Consejero | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Garrido Izquierdo Salvador | Consejero Delegado Solidario | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Garrido Izquierdo Salvador | Consejero Delegado Mancomunado | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
Garrido Izquierdo Salvador | Consejero | 07/09/2009 | 02/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEVACON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 78, S 8, H M 126629, I/A 15 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEVACON SL
Nif:B80821036
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:AN MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
CONVERTIDA LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A) EN INSCRIPCION
Fecha de Resolución:23/07/2012
Número Procedimiento Concursal:309/2012
Datos Registrales:
Tomo:
23713
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-126629
Inscripción:
15
Fecha Inscripción02/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 78, S 8, H M 126629, I/A 15 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEVACON SL
Nif:B80821036
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:12
Juez / Ponente:AN MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
CONVERTIDA LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A) EN INSCRIPCION
Fecha de Resolución:23/07/2012
Número Procedimiento Concursal:309/2012
Datos Registrales:
Tomo:
23713
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-126629
Inscripción:
15
Fecha Inscripción02/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 78, S 8, H M 126629, I/A 15 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEVACON SL
Nif:B80821036
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:MERCANTIL
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa
Fecha de Resolución:23/07/2012
Número Procedimiento Concursal:309/2012
Datos Registrales:
Tomo:
23713
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-126629
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 78, S 8, H M 126629, I/A A (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEVACON SL
Nif:B80821036
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL
Número:12
Juez / Ponente:DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
Se declara en estado de concurso voluntario
Fecha de Resolución:23/07/2012
Número Procedimiento Concursal:309/2012
Datos Registrales:
Tomo:
23713
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-126629
Inscripción:
A
Fecha Inscripción20/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 78, S 8, H M 126629, I/A A (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23713 , F 77, S 8, H M 126629, I/A 14 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28