TEULADES CUBIERTAS SOLARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Argualas, 40
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEULADES CUBIERTAS SOLARES SL
CIF B99248965
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 05/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TEULADES CUBIERTAS SOLARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEULADES CUBIERTAS SOLARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callaved Burgaleta Miguel | Apoderado | 07/08/2013 | 24/01/2017 |
DESARROLLOS LOIRA SL | Secretario | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
DESARROLLOS LOIRA SL | Consejero | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
Gimeno Alcala Cesar | Consejero | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
TEULADES SA | Presidente | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
TEULADES SA | Consejero Delegado | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
TEULADES SA | Consejero | 08/01/2015 | 24/01/2017 |
TEULADES SA | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
TRANSFORMADOS TEULADES SL | Administrador Unico | 20/09/2011 | 08/01/2015 |
Garcia Marco Sara-isabel | Apoderado | 07/08/2013 | 04/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TEULADES CUBIERTAS SOLARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 14 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 12 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-50
- Se SUSTITUYE a Don Javier Raventós Irigoyen por DON MIGUEL CALLAVED BURGALETA, como persona física representante de "Transformados Teulades, S.L.", Administrador Unico de "Teulades Cubiertas Solares, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 158, S 8, H Z 48750, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-50