TESCO ESTUDIO Y PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mar Cantabrico, 7
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Razón Social TESCO ESTUDIO Y PROYECTOS SL
CIF B97890339
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TESCO ESTUDIO Y PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TESCO ESTUDIO Y PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Pardo Maria Del Carmen | Apoderado | 09/06/2011 | 10/05/2022 |
Santamaria Selva Francisco | Administrador Unico | 26/10/2011 | 10/05/2022 |
Santamaria Selva Francisco | Liquidador Unico | 10/05/2022 | 10/05/2022 |
Domenech Martinez Jose Fermin | Administrador Mancomunado | 12/11/2009 | 26/10/2011 |
Santamaria Selva Francisco | Administrador Mancomunado | 12/11/2009 | 26/10/2011 |
Santamaria Selva Francisco | Administrador Unico | 12/11/2009 |
ACTOS BORME DE TESCO ESTUDIO Y PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 5 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 5 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 5 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 136, S 8, H V 121271, I/A 4 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-46