TESARO BIO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Severo Ochoa, 2
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TESARO BIO SPAIN SL
CIF B87639712
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 13/09/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Tesaro Uk Limited
VINCULACIONES DE TESARO BIO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TESARO BIO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Ruiz Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 03/01/2021 |
De Juan Echavarri Guillermo | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 03/01/2021 |
De Juan Echavarri Guillermo | Apoderado | 23/07/2019 | 03/01/2021 |
Diaz Gomez Maria Elisa | Liquidador | 03/07/2020 | 03/01/2021 |
Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 03/01/2021 |
Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina | Apoderado | 23/07/2019 | 03/01/2021 |
Jimenez Coleto Josefa | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 03/01/2021 |
Marin Gallardo Concepcion-julia | Vicesecretario No Consejero | 20/01/2020 | 03/01/2021 |
Muñoz Sanchez Miguel Angel | Apoderado | 19/11/2019 | 03/01/2021 |
Nuñez Jaramillo Alicia | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | 03/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TESARO BIO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 34, S 8, H M 629688, I/A 25 (03/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-5-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 24 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 24 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 24 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 23 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 22 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 33, S 8, H M 629688, I/A 21 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- C/ SEVERO OCHOA 2 (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 32, S 8, H M 629688, I/A 20 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 32, S 8, H M 629688, I/A 19 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 32, S 8, H M 629688, I/A 18 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28