TESA DIVERSIFICACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Perez del Toro, 23
Código Postal 35004
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social TESA DIVERSIFICACION SA
CIF A35645662
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TESA DIVERSIFICACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TESA DIVERSIFICACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Marrero Gara | Administrador Solidario | 27/11/2018 | 22/03/2021 |
Ramirez Marrero Gara | Liquidador Solidario | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
Ramirez Marrero Himar | Administrador Solidario | 14/12/2012 | 22/03/2021 |
Ramirez Marrero Himar | Liquidador Solidario | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
Ramirez Miranda Francisco | Administrador Solidario | 14/12/2012 | 22/03/2021 |
Ramirez Miranda Francisco | Liquidador Solidario | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
ACTOS BORME DE TESA DIVERSIFICACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-35
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración de la sociedad.-. 28. Organos de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 221, S 8, H GC 26340, I/A 7 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-35
- La gestión de instalaciones deportivas. Actividades de gimnasios. Comercialización de servicios de telecomunicaciones. La Investigación, proyección y diseño, fabricación, instalación, montaje, mantenimiento y reparación de toda clase de sistemas, equipos, aparatos... y accesorios de electricidad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 220, S 8, H GC 26340, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 220, S 8, H GC 26340, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
- Otras modificaciones estatutarias: 28. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 220, S 8, H GC 26340, I/A 5 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-35