TERRESUR ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARGOANTONIO BLOQUE 2 LOCAL EDIFICIO TRES REYES
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social TERRESUR ANDALUCIA SL
CIF B21376793
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/06/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TERRESUR ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRESUR ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Portilla Ciriquian Ignacio | Liquidador Unico | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
Portilla Ciriquian Ignacio | Administrador Unico | 02/12/2010 | 19/01/2015 |
Gomez Pirlich Soledad | Administrador Unico | 23/05/2007 | 02/12/2010 |
Gomez Pirlich Eduardo | Administrador Unico | 23/05/2007 |
ACTOS BORME DE TERRESUR ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-21
- La actividad y gestión en su más amplio sentido, tanto en edificios propios como ajenos, tal como la ejecución de obras y construcciones de cualquierclase, sobre solares propios o ajenos, mediante contratos públicos o privados; la adquisición de terrenos o solares, su urbanización y promoción para
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871,H , I/ 3 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-21
- Modificado el Art. 28º de los Estatutos Sociales, referenteal plazo de duración del cargo de Administrador, que pasa aser INDEFINIDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871,H , I/ 3 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871,H , I/ 3 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-21
- C/ ARGOANTONIO BLOQUE 2 LOCAL EDIFICIO TRES REYES (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871,H , I/ 2 (23/05/2007)
CVE: BORME-A-2010-249-21
- Modificacion del plazo de duracion de los cargos y del articulo 28º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 5, S 8, H H 12871,H , I/ 2 (23/05/2007)
CVE: BORME-A-2010-249-21