TERRENYS ALT EMPORDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Europa, 40
Municipio Llançà
Provincia Girona
Razón Social TERRENYS ALT EMPORDA SL
CIF B17832882
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TERRENYS ALT EMPORDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRENYS ALT EMPORDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Manuel Cano Del Puerto | Administrador Unico | 20/11/2018 | 24/04/2019 |
Jose Manuel Cano Del Puerto | Liquidador | 24/04/2019 | 24/04/2019 |
Fermin Vidal Planas | Administrador Unico | 09/04/2014 | 20/11/2018 |
Jose Antonio Garcia Fernandez | Administrador Solidario | 09/04/2014 | |
Jose Manuel Cano Del Puerto | Administrador Solidario | 09/04/2014 |
ACTOS BORME DE TERRENYS ALT EMPORDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 6 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 4 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2235 , F 167, S 8, H GI 37478, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-17