TERRENOS DE ALCOBENDAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRENOS DE ALCOBENDAS SL
CIF B80876501
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TERRENOS DE ALCOBENDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRENOS DE ALCOBENDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rosa De Rato Angela | Liquidador Solidario | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
De Rato Figaredo Rodrigo | Liquidador Solidario | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
De Rato Salazar Maria De La Luz | Liquidador Solidario | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
Illanes Rodriguez Nelia | Secretario No Consejero | 26/12/2014 | 01/10/2018 |
Illanes Rodriguez Nelia | Apoderado | 26/12/2014 | 01/10/2018 |
Montero Quevedo Miguel Angel | Presidente | 24/04/2012 | 01/10/2018 |
Montero Quevedo Miguel Angel | Consejero | 24/04/2012 | 01/10/2018 |
Montero Quevedo Miguel Angel | Apoderado | 24/04/2012 | 01/10/2018 |
Montero Quevedo Miguel Angel | Apoderado | 26/12/2014 | 01/10/2018 |
Prado Baz Maria Del Mar | Apoderado | 24/04/2012 | 01/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERRENOS DE ALCOBENDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 217, S 8, H M 130016, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 217, S 8, H M 130016, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 217, S 8, H M 130016, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 217, S 8, H M 130016, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
- C/ CASTELLO 50 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 216, S 8, H M 130016, I/A 10 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 216, S 8, H M 130016, I/A 10 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 216, S 8, H M 130016, I/A 10 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
- C/ ZURBANO 4 1 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 215, S 8, H M 130016, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 215, S 8, H M 130016, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21991 , F 215, S 8, H M 130016, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28