TERRARUM ESPAÑOLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Viladomat, 114
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRARUM ESPAÑOLA SA
CIF A08288847
Actividad Preparación de terrenos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hendrica Willemina Stegeman
VINCULACIONES DE TERRARUM ESPAÑOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRARUM ESPAÑOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hendrica Willemina Stegeman | Administrador Unico | 02/10/2015 | 29/07/2020 |
VADODARA SL | Administrador Unico | 26/05/2009 | 02/10/2015 |
Valiente Margeli Manuel | REPR.143 RRM | 02/10/2015 |
ACTOS BORME DE TERRARUM ESPAÑOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 117, S 8, H B 48966, I/A 22 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: SANDY DESERT S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 117, S 8, H B 48966, I/A 21 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 117, S 8, H B 48966, I/A 20 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 117, S 8, H B 48966, I/A 20 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
- CL VILADOMAT Num.114 ESC.B P.EN PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 117, S 8, H B 48966, I/A 19 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6963 , F 116, S 8, H B 48966, I/A 18 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-08