TERRAFERMA PINTURAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra de Gredos, 10
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRAFERMA PINTURAS SL
CIF B86032273
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 20/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Fernandez Francisco
Propietario LA PINTURERIA SL
VINCULACIONES DE TERRAFERMA PINTURAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRAFERMA PINTURAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almena Jimenez Jose | Secretario | 13/06/2017 | 06/09/2021 |
Almena Jimenez Jose | Consejero | 13/06/2017 | 06/09/2021 |
LA PINTURERIA SL | Socio Unico | 21/04/2017 | 06/09/2021 |
Perez Fernandez Francisco | Presidente | 13/06/2017 | 06/09/2021 |
Perez Fernandez Francisco | Consejero | 13/06/2017 | 06/09/2021 |
Perez Fernandez Francisco | Consejero Delegado | 22/12/2020 | 06/09/2021 |
Santamaria Palacios Juan Antonio | Consejero | 12/11/2020 | 06/09/2021 |
Perez Fernandez Francisco | Consejero Delegado | 13/06/2017 | 12/11/2020 |
Santamaria Sanchez Emilio | Consejero | 13/06/2017 | 12/11/2020 |
Perez Fernandez Francisco | Administrador Unico | 21/04/2017 | 13/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERRAFERMA PINTURAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 170, S 8, H M 506640, I/A 8 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 170, S 8, H M 506640, I/A 8 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 170, S 8, H M 506640, I/A 7 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 169, S 8, H M 506640, I/A 6 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 169, S 8, H M 506640, I/A 6 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 169, S 8, H M 506640, I/A 6 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 167, S 8, H M 506640, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobado un nuevo texto de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 167, S 8, H M 506640, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 167, S 8, H M 506640, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 167, S 8, H M 506640, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-28