TERRADAS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mediterraneo, 12
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERRADAS CONSULTING SL
CIF B85798031
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 14/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Banvelca & Company 1890 Limited
VINCULACIONES DE TERRADAS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRADAS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcos Repila Veronica | Liquidador | 08/03/2011 | 08/03/2011 |
Arcos Repila Veronica | Apoderado | 04/11/2009 | 08/03/2011 |
Banvelca & Company 1890 Limited | Socio Unico | 20/01/2010 | 08/03/2011 |
Delgado Alvarez Juan-jose | Apoderado | 04/11/2009 | 08/03/2011 |
Fraga Ramirez Jose Orfeo | Apoderado | 04/11/2009 | 08/03/2011 |
Herrera Velutini Julio Martin | Administrador Unico | 20/01/2010 | 08/03/2011 |
Gasull Lopez David Fernando | Administrador Unico | 04/11/2009 | 20/01/2010 |
GECO GLOBAL GROUP SL | Socio Unico | 04/11/2009 | 20/01/2010 |
ACTOS BORME DE TERRADAS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 6 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
- AVDA DEL MEDITERRANEO 12 1 D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 61, S 8, H M 489147, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27152 , F 60, S 8, H M 489147, I/A 4 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28