TERRA BETICAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de las Infantas, 19
Código Postal 11540
Municipio Sanlúcar de Barrameda
Provincia Cádiz
Razón Social TERRA BETICAE SL
CIF B72159585
Capital Social 33090.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TERRA BETICAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERRA BETICAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Caputto Diego | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 24/02/2021 |
Bernal Caputto Diego | Liquidador Solidario | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
Millan Dominguez David | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 24/02/2021 |
Millan Dominguez David | Liquidador Solidario | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
Perez Cantero Francisco Javier | Administrador Unico | 17/03/2010 | 23/04/2010 |
ACTOS BORME DE TERRA BETICAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 131, S 8, H CA 40111, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 131, S 8, H CA 40111, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-11
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 131, S 8, H CA 40111, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-11
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 131, S 8, H CA 40111, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 130, S 8, H CA 40111, I/A 6 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-11
Capital Anterior: | 23.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.080,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.090,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 130, S 8, H CA 40111, I/A 6 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-11
Capital Anterior: | 17.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 130, S 8, H CA 40111, I/A 5 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-11
Capital Anterior: | 11.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 17.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 54,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 129, S 8, H CA 40111, I/A 4 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-11
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 265,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 209, S 8, H CA 40111, I/A 3 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-11