TERMODINAIR SL - EXTINGUIDA
Razón Social TERMODINAIR SL
CIF B15851231
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Página Web www.termodinair.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario NORDES ANCIN SA
VINCULACIONES DE TERMODINAIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMODINAIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURASPEI SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | 04/03/2024 |
De Amallo Corral Pablo Luis | Administrador Mancomunado | 27/11/2009 | 04/03/2024 |
Fernandez Corral Angel Manuel | Apoderado | 04/03/2022 | 04/03/2024 |
NORDES ANCIN SA | Socio Unico | 23/01/2024 | 04/03/2024 |
ABEIRAR 2005 SL | Socio Unico | 13/01/2016 | 23/01/2024 |
ABEIRAR 2005 SL | Administrador Solidario | 05/02/2021 | 23/01/2024 |
AURASPEI SL | Administrador Solidario | 05/02/2021 | 23/01/2024 |
De Amallo Corral Pablo | Administrador Unico | 15/03/2012 | 23/01/2024 |
Rodriguez-tubio Fernandez Patricia | Apoderado | 31/07/2019 | 23/01/2024 |
De Amallo Corral Pablo Luis | Administrador Unico | 05/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERMODINAIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 223, S 8, H C 29816, I/A 14 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 223, S 8, H C 29816, I/A 14 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 223, S 8, H C 29816, I/A 14 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 13 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 13 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 13 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 13 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 13 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 222, S 8, H C 29816, I/A 12 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2649 , F 221, S 8, H C 29816, I/A 11 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-15