TERMINALES DE TELECOMUNICACION TERRESTRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 115
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERMINALES DE TELECOMUNICACION TERRESTRE SL
CIF B82420688
Actividad Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Propietario SGC COMUNICACOES SGPS SA
VINCULACIONES DE TERMINALES DE TELECOMUNICACION TERRESTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMINALES DE TELECOMUNICACION TERRESTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Da Franca Ribeiro Oliveira Santos Tiago Nuno | Apoderado Mancomunado | 04/05/2012 | 05/02/2019 |
De Brito Da Silva Martins Antonio Miguel | Consejero | 05/02/2019 | |
De Brito Da Silva Martins Antonio Miguel | Liquidador | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
De Brito Da Silva Martins Antonio Miguel | Apoderado Mancomunado | 04/05/2012 | 05/02/2019 |
Pereira Caldas Goncalves Manuel Augusto | Vicepresidente | 05/02/2019 | |
Pereira Caldas Goncalves Manuel Augusto | Consejero | 05/02/2019 | |
Pereira Caldas Goncalves Manuel Augusto | Apoderado Mancomunado | 04/05/2012 | 05/02/2019 |
Rodrigues Fructuoso Melo Antonio Jose | Consejero | 05/02/2019 | |
Rodrigues Pereira De Bastos Gaspar Sofia | Apoderado Mancomunado | 04/05/2012 | 05/02/2019 |
SGC COMUNICACOES SGPS SA | Socio Unico | 19/08/2009 | 05/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERMINALES DE TELECOMUNICACION TERRESTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 17 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 17 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 17 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 17 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 16 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 208, S 8, H M 240263, I/A 16 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 207, S 8, H M 240263, I/A 16 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 207, S 8, H M 240263, I/A 14 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
- C/ ALCALA NUMERO 115 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 207, S 8, H M 240263, I/A 13 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18600 , F 207, S 8, H M 240263, I/A 12 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28