TERMINAL POLIVALENTE DE FERROL SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social TERMINAL POLIVALENTE DE FERROL SL
CIF B15801251
Actividad Transporte marítimo de mercancías
Propietario PEREZ TORRES MARITIMA SL
VINCULACIONES DE TERMINAL POLIVALENTE DE FERROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMINAL POLIVALENTE DE FERROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costoya Gonzalez Francisco | Apoderado | 27/08/2009 | 26/05/2010 |
INVERSIONES Y PROMOCIONES MARINENSES SL | Administrador Solidario | 26/05/2010 | |
INVERSIONES Y SERVICIOS MARITIMOS DE GALICIA SL | Administrador Solidario | 26/05/2010 | |
PEREZ TORRES MARITIMA SL | Socio Unico | 04/12/2009 | 26/05/2010 |
ACTOS BORME DE TERMINAL POLIVALENTE DE FERROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 14 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 14 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 14 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-15
- Adquiere el carácter de sociedad UNIPERSONAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 13 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 13 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 158, S 8, H C 27188, I/A 12 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-15