TERMES BUILDING FIRM CORPORATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA REINO DE VALENCIA 84 1
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TERMES BUILDING FIRM CORPORATE SL
CIF B98101322
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/11/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TERMES BUILDING FIRM CORPORATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMES BUILDING FIRM CORPORATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBORET INVERSIONS 2MIL7 SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2009 | 18/03/2011 |
Piqueras Mulas Juan Antonio | Liquidador Mancomunado | 18/03/2011 | 18/03/2011 |
Ramon Juanes Moises | Liquidador Mancomunado | 18/03/2011 | 18/03/2011 |
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2009 | 18/03/2011 |
ACTOS BORME DE TERMES BUILDING FIRM CORPORATE SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-70-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 155, S 8, H V 133342, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 155, S 8, H V 133342, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 155, S 8, H V 133342, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 155, S 8, H V 133342, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 155, S 8, H V 133342, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 153, S 8, H V 133342, I/A 1 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-46
Dirección:AVDA REINO DE VALENCIA 84 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:13/11/08
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto:1. La intermediación en la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría a terceros, en todas aquellas materias relacionadas con la arquitectura e ingeniería. 2. La intermediación en la dirección de todo tipo de obras de arquitectura e ingen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9017, L 6302, F 153, S 8, H V 133342, I/A 1 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-46