TERIX XXI SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TERIX XXI SL
CIF B82701137
Capital Social 2814462.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TERIX XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERIX XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leon Domecq Fernando | Administrador Unico | 24/03/2009 | 16/06/2016 |
Leon Domecq Fernando Maria | Liquidador | 16/06/2016 | 16/06/2016 |
Leon Domecq Tomas-maria | Apoderado | 24/03/2009 | 16/06/2016 |
Leon Domecq Fernando | Administrador Solidario | 24/03/2009 | |
Leon Domecq Tomas | Administrador Solidario | 24/03/2009 | |
Sanroma Salgado Meritxell | Apoderado | 26/12/2008 |
ACTOS BORME DE TERIX XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 7, S 8, H M 260597, I/A 18 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 7, S 8, H M 260597, I/A 18 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 7, S 8, H M 260597, I/A 18 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 7, S 8, H M 260597, I/A 18 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Capital Anterior: | 2.764.462,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.814.462,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 6, S 8, H M 260597, I/A 17 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
- Sociedades absorbidas: SINOMENDI XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 5, S 8, H M 260597, I/A 16 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-28
- RECTIFICACION ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 4, S 8, H M 260597, I/A 15 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 2, S 8, H M 260597, I/A 14 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-28
- LA COMPRA, VENTA, ALQUILER, PARCELACION Y URBANIZACION DE SOLARES, TERRENOS Y FINCAS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO PROCEDER A LA EDIFICACION DE LOS MISMOS Y A SU ENAJENACION, INTEGRAMENTE, EN FORMA PARCIAL O EN PROINDIVISO. LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22296 , F 1, S 8, H M 260597, I/A 13 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28