TERCIOS REALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rua de los Francos, 18
Código Postal 49001
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERCIOS REALES SL
CIF B49223829
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 03/01/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROGRESION DINAMICA SL
VINCULACIONES DE TERCIOS REALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERCIOS REALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROGRESION DINAMICA SL | Administrador Unico | 10/09/2012 | 03/02/2015 |
PROGRESION DINAMICA SL | Socio Unico | 10/09/2012 | 03/02/2015 |
PROGRESION DINAMICA SL | Liquidador | 03/02/2015 | 03/02/2015 |
Bravo Sayas Ricardo | Consejero | 17/09/2009 | 10/09/2012 |
Cordero Maestre Antonio Jesus | Presidente | 17/09/2009 | 10/09/2012 |
Cordero Maestre Antonio Jesus | Consejero | 17/09/2009 | 10/09/2012 |
Cordero Maestre Antonio Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 12/04/2010 | 10/09/2012 |
Lozano Rodriguez Francisco | Secretario | 17/09/2009 | 10/09/2012 |
Lozano Rodriguez Francisco | Consejero | 17/09/2009 | 10/09/2012 |
Lozano Rodriguez Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 12/04/2010 | 10/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERCIOS REALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 209, S 8, H ZA 4783, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 209, S 8, H ZA 4783, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 209, S 8, H ZA 4783, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-49
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 209, S 8, H ZA 4783, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-49
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 209, S 8, H ZA 4783, I/A 5 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
- C/ RUA DE LOS FRANCOS 18 (ZAMORA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 208, S 8, H ZA 4783, I/A 4 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-.Cambio del Organode Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 208, S 8, H ZA 4783, I/A 4 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 208, S 8, H ZA 4783, I/A 4 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 208, S 8, H ZA 4783, I/A 4 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-49
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-49