TERCEROB EL PORTAL DE LAS CASAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Cortes, 2
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERCEROB EL PORTAL DE LAS CASAS SL
CIF B86756319
Capital Social 32968.0 Euros
Actividad Portales web
Fecha de Constitución 23/05/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pardo Corzo Daniel
Propietario IDEALISTA SA
VINCULACIONES DE TERCEROB EL PORTAL DE LAS CASAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERCEROB EL PORTAL DE LAS CASAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pozo Salinas Daniel | Consejero | 11/03/2015 | 06/09/2019 |
Del Pozo Salinas Daniel | Apoderado | 26/07/2017 | 06/09/2019 |
Encinar Rodriguez Fernando | Apoderado | 26/07/2017 | 06/09/2019 |
Encinar Rodriguez Jesus | Apoderado | 26/07/2017 | 06/09/2019 |
Garcia Gutierrez Aranzazu | Apoderado | 26/07/2017 | 06/09/2019 |
IDEALISTA SA | Socio Unico | 25/07/2019 | 06/09/2019 |
IDEALISTA SA | Consejero | 11/03/2015 | 06/09/2019 |
Oteiza Aniz Cesar | Representante | 11/03/2015 | 06/09/2019 |
Oteiza Aniz Cesar | Apoderado | 26/07/2017 | 06/09/2019 |
Pardo Corzo Daniel | Presidente | 11/03/2015 | 06/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERCEROB EL PORTAL DE LAS CASAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 182, S 8, H M 561949, I/A 9 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 182, S 8, H M 561949, I/A 9 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 181, S 8, H M 561949, I/A 8 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 179, S 8, H M 561949, I/A 7 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 179, S 8, H M 561949, I/A 7 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 178, S 8, H M 561949, I/A 6 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 178, S 8, H M 561949, I/A 6 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
- PLAZA DE LAS CORTES 2 - 5& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 178, S 8, H M 561949, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 178, S 8, H M 561949, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 178, S 8, H M 561949, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28