TERCERA SECCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Sepulveda, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social TERCERA SECCION SL
CIF B83129833
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TERCERA SECCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERCERA SECCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragoneses Lamas Maria Isabel | Administrador Solidario | 07/08/2012 | 27/01/2016 |
Aragoneses Lamas Maria Isabel | Liquidador Solidario | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Yu Aragoneses Rocio | Apoderado | 11/01/2011 | 27/01/2016 |
Yu Aragoneses Rocio | Administrador Solidario | 07/08/2012 | 27/01/2016 |
Yu Aragoneses Rocio | Liquidador Solidario | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Aragoneses Lamas Maria Isabel | Administrador Unico | 07/08/2012 | |
Yu Aragoneses Rocio | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | |
Yu Aragoneses Thais Maria | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 |
ACTOS BORME DE TERCERA SECCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 19, S 8, H M 296351, I/A 5 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 19, S 8, H M 296351, I/A 5 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 19, S 8, H M 296351, I/A 5 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 19, S 8, H M 296351, I/A 5 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 18, S 8, H M 296351, I/A 4 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 18, S 8, H M 296351, I/A 4 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 18, S 8, H M 296351, I/A 4 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 18, S 8, H M 296351, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17287 , F 18, S 8, H M 296351, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28