TERAPEUTICAS ACUATICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Escaleritas, 29
Código Postal 35011
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social TERAPEUTICAS ACUATICAS SL
CIF B35698232
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garces Martin Jorge Antonio
VINCULACIONES DE TERAPEUTICAS ACUATICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERAPEUTICAS ACUATICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Santana David Salvador | Apoderado | 17/01/2012 | 24/02/2015 |
Garces Bolaños Victor | Apoderado | 14/12/2010 | 24/02/2015 |
Garces Martin Gerardo Luis | Apoderado | 19/05/2010 | 24/02/2015 |
Garces Martin Jorge Antonio | Administrador Unico | 17/01/2012 | 24/02/2015 |
Alvarez Santana David | Administrador Solidario | 17/01/2012 | |
Jorge Antonio Garces Martin | Administrador Solidario | 17/01/2012 | |
Socorro Medina Orlando | Administrador Solidario | 17/01/2012 |
ACTOS BORME DE TERAPEUTICAS ACUATICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 225, S 8, H GC 27714, I/A 11 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 225, S 8, H GC 27714, I/A 11 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 224, S 8, H GC 27714, I/A 11 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 224, S 8, H GC 27714, I/A 10 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 224, S 8, H GC 27714, I/A 10 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 224, S 8, H GC 27714, I/A 10 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 192, S 8, H GC 27714, I/A 9 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-35
- AVDA DE ESCALERITAS 29-31 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 192, S 8, H GC 27714, I/A 8º (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-35