TENMOBILITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Catalunya, 113
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TENMOBILITY SL
CIF B65569519
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 12/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TENMOBILITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TENMOBILITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moya Garcia Fernando | Administrador Unico | 25/10/2012 | 05/11/2015 |
Moya Garcia Fernando | Liquidador | 05/11/2015 | 05/11/2015 |
Garcia Fernandez Matilde | Administrador Unico | 04/04/2012 | 25/10/2012 |
Moya Garcia Fernando | Administrador Unico | 15/06/2011 | 04/04/2012 |
ACTOS BORME DE TENMOBILITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 4 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 4 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 4 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 2 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 55, S 8, H B 411924, I/A 2 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPEROSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON FERNANDO MOYA GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 51, S 8, H B 411924, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 51, S 8, H B 411924, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08
Dirección:CL CATALUNYA 113-121 P.2 PTA.2 (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Comienzo de operaciones:12/05/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA.EXPLOTACION ELECTRONICA POR CUENTA DE TERCEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 51, S 8, H B 411924, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08