TENENTIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Yuste, 12
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TENENTIA SL
CIF B84013499
Capital Social 8571.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 01/06/2004
Nombres Anteriores
- TENENTIA SLNE
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rodriguez Hernandez Juan Nicolas
VINCULACIONES DE TENENTIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TENENTIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATAMARAL SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2016 | 05/07/2017 |
ATAMARAL SA | Consejero | 03/08/2016 | 05/07/2017 |
Cortes Carrasco Ruben | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Cortes Carrasco Ruben | Consejero | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Delgado Montero Jose Ignacio | Secretario | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Delgado Montero Jose Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Delgado Montero Jose Ignacio | Consejero | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Israel Garzon Jacobo | Representante | 03/08/2016 | 05/07/2017 |
Robles Pascual Alberto | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
Robles Pascual Alberto | Consejero | 26/05/2016 | 05/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TENENTIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 8, S 8, H M 617188, I/A 5 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 8, S 8, H M 617188, I/A 5 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 7, S 8, H M 617188, I/A 4 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 7, S 8, H M 617188, I/A 4 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
- C/ MIGUEL YUSTE 12 2º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 7, S 8, H M 617188, I/A 3 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 3, S 8, H M 617188, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5-8-10-11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 3, S 8, H M 617188, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.571,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.571,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 3, S 8, H M 617188, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 3, S 8, H M 617188, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34308 , F 3, S 8, H M 617188, I/A 2 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28