TENEMETRO SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TENEMETRO SL
CIF B38749164
Capital Social 9000000.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TENEMETRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TENEMETRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Da Silva Cardoso Vitor Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/09/2012 | 25/09/2017 |
Da Silva Cardoso Vitor Manuel | Consejero | 26/09/2012 | 25/09/2017 |
Fernandez-cuenca Hernandez Ignacio | Liquidador Solidario | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
Fernandez-cuenca Hernandez Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 01/12/2016 | 25/09/2017 |
Fernandez-cuenca Hernandez Ignacio | Consejero | 01/12/2016 | 25/09/2017 |
Jaffard Pierre | Presidente | 14/05/2015 | 25/09/2017 |
Jaffard Pierre | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2015 | 25/09/2017 |
Jaffard Pierre | Consejero | 14/05/2015 | 25/09/2017 |
Jalon Gonzalez Eva | Liquidador Solidario | 25/09/2017 | 25/09/2017 |
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/11/2011 | 25/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TENEMETRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 78, S 8, H TF 32491, I/A 27 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 78, S 8, H TF 32491, I/A 27 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 78, S 8, H TF 32491, I/A 27 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 78, S 8, H TF 32491, I/A 27 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-38
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 77, S 8, H TF 32491, I/A 26 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 77, S 8, H TF 32491, I/A 26 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 77, S 8, H TF 32491, I/A 26 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 77, S 8, H TF 32491, I/A 25 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 77, S 8, H TF 32491, I/A 25 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 76, S 8, H TF 32491, I/A 24 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38