TEMPUS 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julio Caro Baroja, 38
Código Postal 28055
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TEMPUS 2000 SL
CIF B81778979
Capital Social 3065.4 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
VINCULACIONES DE TEMPUS 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEMPUS 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Peña Gutierrez Jose Antonio | Liquidador Solidario | 17/05/2017 | 22/01/2018 |
De La Peña Gutierrez Susana | Liquidador Solidario | 17/05/2017 | 22/01/2018 |
De La Peña Gutierrez Jose Antonio | Administrador Solidario | 17/05/2017 | |
De La Peña Gutierrez Susana | Administrador Solidario | 17/05/2017 | |
Gutierrez Artime Maria Luisa | Administrador Solidario | 07/12/2011 |
ACTOS BORME DE TEMPUS 2000 SL
- Subsanación de la adjudicación de los bienes, practicada en la disolucion y extincion de la entidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 45, S 8, H M 196394, I/A 12 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 44, S 8, H M 196394, I/A 11 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 43, S 8, H M 196394, I/A 10 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 43, S 8, H M 196394, I/A 10 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 43, S 8, H M 196394, I/A 10 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-28
Capital Anterior: | 614.114,17 | Euros |
Disminución de capital | 611.048,77 | Euros |
Capital Actual: | 3.065,40 | Euros |
Porcentaje: | 99,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 43, S 8, H M 196394, I/A 9 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Capital Anterior: | 959.215,32 | Euros |
Disminución de capital | 345.101,15 | Euros |
Capital Actual: | 614.114,17 | Euros |
Porcentaje: | 35,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 42, S 8, H M 196394, I/A 8 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
- Otras modificaciones estatutarias: INCLUSION DEL ARTICULO 11 BIS, REFERENTE A LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 42, S 8, H M 196394, I/A 7 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 42, S 8, H M 196394, I/A 6 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-28
- OPERACIONES INMOBILIARIAS, COMPRAR, VENDER, DAR Y TOMAR EN ARRIENDO Y SUBARRIENDO, DAR O TOMAR EN TRASPASO TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS URBANAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12363 , F 42, S 8, H M 196394, I/A 5 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28