TEMPS PER CURSES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Lluís Companys, 61
Código Postal 17180
Municipio Vilablareix
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEMPS PER CURSES SL
CIF J55158125
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEMPS PER CURSES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEMPS PER CURSES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jordi Garriga Estevan | Liquidador | 16/05/2023 | 16/05/2023 |
Jordi Garriga Estevan | Administrador Unico | 22/12/2017 | 16/05/2023 |
Jordi Garriga Estevan | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 22/12/2017 |
Lluis Tort Alsina | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 22/12/2017 |
ACTOS BORME DE TEMPS PER CURSES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 3 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 3 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 3 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 3 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
- AVDA LLUIS COMPANYS 61-63 - LOCAL J (VILABLAREIX)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
- Transformación de la sociedad Civil "TEMPS PER CURSES, S.L." en Sociedad de Responsabilidad Limitada "TEMPS PER CURSES, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 102, S 8, H GI 59291, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-17