TEMPORALIA ALQUILERES URBANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Antoni Maria Claret, 124
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEMPORALIA ALQUILERES URBANOS SL
CIF B65692238
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/12/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TEMPORALIA ALQUILERES URBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEMPORALIA ALQUILERES URBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lobeto Marcos | Administrador Solidario | 27/11/2013 | 03/12/2015 |
Valverde Gomez Jose Antonio | Liquidador | 03/12/2015 | 03/12/2015 |
Valverde Gomez Jose Antonio | Administrador Solidario | 27/11/2013 | 03/12/2015 |
Fernandez Lobeto Marcos | Secretario | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
Fernandez Lobeto Marcos | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
Rodriguez Zambrana Sergi | Presidente | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
Rodriguez Zambrana Sergi | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
Rodriguez Zambrana Sergi | Consejero Delegado | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
Valverde Gomez Jose Antonio | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2013 |
ACTOS BORME DE TEMPORALIA ALQUILERES URBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 133, S 8, H B 419263, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 133, S 8, H B 419263, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 133, S 8, H B 419263, I/A 4 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 133, S 8, H B 419263, I/A 3 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 132, S 8, H B 419263, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 130, S 8, H B 419263, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08
Dirección:CL SANT ANTONIO MARIA CLARET Num.124 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/12/11
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL.LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ALOJAIENTO TURISTICO Y LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO,Y CULTURA COMO CERTAMENES,CONGRESOS Y EXCURSIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42922 , F 130, S 8, H B 419263, I/A 1 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-08