TEMPLANZA INVERSORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rafael Casanova, 44
Código Postal 08401
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEMPLANZA INVERSORA SA
CIF A98093859
Capital Social 60120.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/11/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TEMPLANZA INVERSORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEMPLANZA INVERSORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cirera Santasusana Alfonso | Liquidador | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
Cirera Santasusana Alfonso | Administrador Mancomunado | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
Cirera Santasusana Alfonso | Administrador Mancomunado | 11/10/2011 | 23/05/2018 |
Garcia Muntane Alfonso | Administrador Mancomunado | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
Garcia Muntane Alfonso | Administrador Mancomunado | 11/10/2011 | 23/05/2018 |
Garcia Muntane Alfons | Administrador Unico | 11/02/2009 | 11/10/2011 |
Cerda Alvarez Adrian | Administrador Solidario | 15/12/2008 | 11/02/2009 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Solidario | 15/12/2008 | 11/02/2009 |
ACTOS BORME DE TEMPLANZA INVERSORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 3 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 3 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 6, S 8, H B 372462, I/A 3 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08
- CL RAFAEL DE CASANOVAS Num.44 P.AT PTA.B (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 5, S 8, H B 372462, I/A 2 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 5, S 8, H B 372462, I/A 2 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08