TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Larramendi Padre, 3
Código Postal 48012
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2011
Nombres Anteriores
- TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Heriz Javier | Consejero | 23/02/2012 | 09/04/2014 |
Caceres Salazar Francisco | Apoderado | 21/12/2011 | 09/04/2014 |
Cedena Gallego Susana | Liquidador | 09/04/2014 | 09/04/2014 |
Cedena Gallego Susana | Secretario No Consejero | 30/06/2011 | 09/04/2014 |
Del Barrio Gomez Jose Ignacio | Apoderado | 21/04/2012 | 09/04/2014 |
Del Barrio Gomez Jose Ignacio | Apoderado | 21/12/2011 | 09/04/2014 |
Del Barrio Gomez Jose Ignacio | Presidente | 30/06/2011 | 09/04/2014 |
Del Barrio Gomez Jose Ignacio | Consejero | 30/06/2011 | 09/04/2014 |
Escriba Gallego Alfredo | Apoderado | 21/04/2012 | 09/04/2014 |
Escriba Gallego Alfredo | Apoderado | 21/12/2011 | 09/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 33, S 8, H BI 58799, I/A 11 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 33, S 8, H BI 58799, I/A 11 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 33, S 8, H BI 58799, I/A 11 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-48
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 33, S 8, H BI 58799, I/A 11 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 33, S 8, H BI 58799, I/A 10 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Empresa: TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 30, S 8, H BI 58799, I/A 9 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Empresa: TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
- Denominación y forma adoptada: TELVENT ARCE INNOVATIONS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 30, S 8, H BI 58799, I/A 9 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Empresa: TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 30, S 8, H BI 58799, I/A 8 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-48
Empresa: TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
- queda anulada la inscripción sexta de otorgamiento de poderes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 29, S 8, H BI 58799, I/A 7 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-48
Empresa: TELVENT ARCE INNOVATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5228 , F 29, S 8, H BI 58799, I/A 6 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-48