TELSEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Españoleto, 28
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TELSEN SL
CIF B39062856
Capital Social 3526247.3 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- TELSEN SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Serrano Echevarria German
VINCULACIONES DE TELSEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELSEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Echevarria German | Administrador Unico | 26/11/2015 | 21/12/2015 |
Serrano Echevarria German | Administrador Unico | 12/02/2014 | 26/11/2015 |
Ochoa Gomez Jorge Antonio | Administrador Unico | 13/02/2009 | 12/02/2014 |
ACTOS BORME DE TELSEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 169, S 8, H M 76849, I/A 11 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 169, S 8, H M 76849, I/A 11 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: TELSEN SA
- EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, TANTO RUSTICOS COMO URBANOS; LA ADQUISICION, PROMOCION, ENAJENACION DE TERRENOS, RUSTICOS Y URBANOS, SU URBANIZACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
- MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
Capital Anterior: | 4.026.249,25 | Euros |
Disminución de capital | 500.001,95 | Euros |
Capital Actual: | 3.526.247,30 | Euros |
Porcentaje: | 12,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
- Denominación y forma adoptada: TELSEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 10 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: TELSEN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 9 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: TELSEN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676 , F 166, S 8, H M 76849, I/A 9 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28