TELLUS MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Parellades, 39
Código Postal 08870
Municipio Sitges
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELLUS MEDIA SL
CIF B65333304
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TELLUS MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELLUS MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pasi Kristian Karjalainen | Liquidador | 07/10/2022 | 07/10/2022 |
Pasi Kristian Karjalainen | Administrador Unico | 19/10/2018 | 07/10/2022 |
Simon Andreas Coelho Pimenta | Administrador Unico | 16/11/2010 | 19/10/2018 |
Gomez Marcillas Lluis | Administrador Unico | 18/05/2010 | 16/11/2010 |
ACTOS BORME DE TELLUS MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 45, S 8, H B 395133, I/A 5 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 45, S 8, H B 395133, I/A 5 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 45, S 8, H B 395133, I/A 5 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 4 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 4 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 3 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DON SIMON ANDREAS COELHO PIMENTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 2 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 2 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 44, S 8, H B 395133, I/A 2 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONLLUIS GOMEZ MARCILLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41908 , F 42, S 8, H B 395133, I/A 1 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08