TELEVISION DIGITAL DE TENERIFE SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TELEVISION DIGITAL DE TENERIFE SA
CIF A38904496
Capital Social 259637.23 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TELEVISION DIGITAL DE TENERIFE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEVISION DIGITAL DE TENERIFE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarco Hernandez Antonio | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Alarco Hernandez Antonio | Liquidador Mancomunado | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
De La Rosa Croissier Cristobal | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
De Leon Hernandez Maria Del Pino | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Delgado Sanchez Jose Luis | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Lopez Garcia Maria Magaliz | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Melchior Navarro Ricardo | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Melchior Navarro Ricardo | Presidente | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
Perez Borrego Victor Manuel | Apoderado | 19/12/2008 | 20/02/2013 |
Perez Borrego Victor Manuel | Consejero | 04/06/2012 | 20/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEVISION DIGITAL DE TENERIFE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 208, S 8, H TF 41793, I/A 8 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 208, S 8, H TF 41793, I/A 8 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 208, S 8, H TF 41793, I/A 8 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 208, S 8, H TF 41793, I/A 8 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-38
- Error en la fecha del acuerdo siendo la correcta el 24 de junio de 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 7 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 7 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 7 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 7 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 7 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 207, S 8, H TF 41793, I/A 6 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-38