TELEVES SA
Dirección social RUA da Benefica de Conxo, 17
Código Postal 15706
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social TELEVES SA
CIF A15010176
Actividad Fabricación de equipos de telecomunicaciones
Teléfono 98 152 22 00
Página Web www.televes.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bescansa De La Gandara Ramon
Propietario TELCOR SA
Auditor BDO AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE TELEVES SA
VINCULACIONES DE TELEVES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEVES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Garcia Sabela | Apoderado | 25/04/2024 | |
Lavin De Las Heras Jorge | Apoderado | 25/04/2024 | |
Martinez Lopez De Arbina Amaya | Apoderado Solidario | 17/01/2024 | |
Pardo Alvarez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 17/01/2024 | |
Pardo Leal Ruth | Apoderado Solidario | 17/01/2024 | |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 27/11/2023 | |
Martinez Lopez De Arbina Amaya | Apoderado Solidario | 31/10/2023 | |
Pardo Alvarez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 31/10/2023 | |
Pardo Leal Ruth | Apoderado Solidario | 31/10/2023 | |
Paz Bugallo Benito Manuel | Apoderado | 24/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEVES SA
- La sociedad modificó su Objeto Social: La promoción, la investigación, el desarrollo, el diseño, la fabricación, la comercialización, la distribución y la instalación de componentes y productos eléctricos, electrónicos y mecánicos, equipos, sistemas y la prestación de todo tipo de servicios...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 93, S 8, H SC 4612, I/A 86 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- Esta Sociedad tiene por objeto: A.- La promoción, la investigación, el desarrollo, el diseño, la fabricación, la comercialización, la distribución y la instalación de componentes y productos eléctricos, electrónicos y mecánicos, equipos, sistemas y la prestación de todo tipo de servicios en el sector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 93, S 8, H SC 4612, I/A 86 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-15
- Sin perjuicio de la facultad de revocación de este apoderamiento, dejará de estar vigente, de manera automática, en el caso de que la apoderada, deje de ostentar la condición de Directora de Asesoría Fiscal de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 92, S 8, H SC 4612, I/A 85 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 92, S 8, H SC 4612, I/A 85 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 92, S 8, H SC 4612, I/A 85 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
- SE ADVIERTE que para la inscripción de la revocación del Poder en el Registro Mercantil será necesaria la presentación de la oportuna escritura de revocación.- Artículo 18 del C.Com, 5 del RRM, 1.219 y 1.280 del C. Civil.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 91, S 8, H SC 4612, I/A 84 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 91, S 8, H SC 4612, I/A 84 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 91, S 8, H SC 4612, I/A 84 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
- Sin perjuicio de la facultad de revocación de estos apoderamiento, éstos dejarán de estar vigentes, de manera automática, en el caso de que los apoderados, dejen de ostentar la condición de Director Financiero de la Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 90, S 8, H SC 4612, I/A 83 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 90, S 8, H SC 4612, I/A 83 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-15