TELETECH SPAIN AT HOME SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 583
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELETECH SPAIN AT HOME SERVICES SL
CIF B65022295
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 13/01/2009
Nombres Anteriores
- KIRKWOOD SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TELETECH SPAIN AT HOME SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELETECH SPAIN AT HOME SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Ramirez Miguel | Apoderado | 10/06/2010 | 31/08/2017 |
Cañada Benavides Eva Maria | Apoderado | 14/09/2012 | 31/08/2017 |
Fernandez Izquierdo Beatriz | Apoderado | 28/04/2009 | 31/08/2017 |
Garcia Frias Maria Teresa | Apoderado | 14/09/2012 | 31/08/2017 |
Karen Breen | Apoderado | 18/05/2009 | 31/08/2017 |
Paes Julian Daniel | Apoderado | 10/06/2010 | 31/08/2017 |
Paul Winston Miller | Apoderado | 09/03/2011 | 31/08/2017 |
Regina Marie Paolillo | REPR.143 RRM | 16/11/2012 | 31/08/2017 |
Regina Marie Paolillo | Apoderado | 10/04/2012 | 31/08/2017 |
Regina Marie Paolillo | Liquidador | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELETECH SPAIN AT HOME SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 24 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 24 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 24 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 23 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
- CL GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES Num.583 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 22 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 60, S 8, H B 374422, I/A 21 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 59, S 8, H B 374422, I/A 20 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 59, S 8, H B 374422, I/A 20 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 58, S 8, H B 374422, I/A 19 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 58, S 8, H B 374422, I/A 18 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08